WELSH ASSOCIATION OF MALE CHOIRS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To foster and promote an appreciation of music through education and practice, in order, inter alia, to promote male choral singing in the United Kingdom and elsewhere around the World.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
- Awstralia
- Canada
- De Affrica
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Seland Newydd
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 01 Awst 1978: Cofrestrwyd
- THE WELSH ASSOCIATION OF MALE CHOIRS, SOUTH WALES BRANCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL CLIFFORD REYNOLDS | Cadeirydd | 08 November 2020 |
|
|||||
Paul Newman | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
DAVID JOHN CHRISTOPHER EVANS | Ymddiriedolwr | 03 June 2018 |
|
|
||||
JOHN WILLIAMS OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.60k | £3.96k | £4.16k | £4.06k | £35.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.15k | £2.13k | £3.84k | £9.27k | £28.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Tachwedd 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Rhagfyr 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Tachwedd 2020 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06/11/1977 AS AMENDED ON 31/05/1978 AS AMENDED ON 13/05/2012 AS AMENDED ON 11/05/2014 AS AMENDED ON 17/05/2015 as amended on 21 May 2017
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE AN APPRECIATION OF MUSIC THROUGH EDUCATION AND PRACTICE, IN ORDER, INTER ALIA, TO PROMOTE MALE CHORAL SINGING IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AROUND THEWORLD.
Maes buddion
SOUTH AND WEST WALES AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NANTYGLEISIAD
PORTHYRHYD
CARMARTHEN
SA32 8PS
- Ffôn:
- 01267275421
- E-bost:
- johncoch@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window