Dogfen lywodraethu WELSH ASSOCIATION OF MALE CHOIRS
Rhif yr elusen: 507696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06/11/1977 AS AMENDED ON 31/05/1978 AS AMENDED ON 13/05/2012 AS AMENDED ON 11/05/2014 AS AMENDED ON 17/05/2015 as amended on 21 May 2017
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE AN APPRECIATION OF MUSIC THROUGH EDUCATION AND PRACTICE, IN ORDER, INTER ALIA, TO PROMOTE MALE CHORAL SINGING IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AROUND THEWORLD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTH AND WEST WALES AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.