ymddiriedolwyr SOVEREIGN HOUSE GH
Rhif yr elusen: 1168568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrienn Prepok | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Jedidiah Tetteh | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Elyse Merriman | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
Dele Oderinde | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
MRS I. LOCKETT | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||
PHILIP JOSEPH SPENCER LOCKETT | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.