ymddiriedolwyr RHOOSE COMMUNITY LIBRARY
Rhif yr elusen: 1166517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (168 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAYDN JEFFREYWINSTON JAMES MBE OStJ | Cadeirydd | 01 February 2017 |
|
|
||||
William Andrew Hennessy | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|||||
Pamela Delphine Weston | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Barbara Ann Milhuisen | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Ian Robinson | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Robin Howard Barratt | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Sheila Williams | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
||||
Victoria Reynish | Ymddiriedolwr | 03 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.