Hanes ariannol THE MCLAY DEMENTIA TRUST

Rhif yr elusen: 1170225
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.05k £5.63k £216.97k £159.56k £413.79k
Cyfanswm gwariant £266.27k £152.26k £222.24k £143.07k £358.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A