Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIAISTICAL PARISH OF ST PAUL'S, CHIPPERFIELD
Rhif yr elusen: 1167846

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Dean | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Yvonne Collette | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Susan Dora Turner | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Caroline Veitch Anna Hargrove | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Judith Patricia Olney | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Susan Laurie | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Philip Waine | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
CLARE ELIZABETH BROOK | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
IAN MARK CHANTRELL | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.