Hanes ariannol CHARTRIDGE SCHOOL ASSOCIATION (C.S.A)

Rhif yr elusen: 1166267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.16k £14.97k £24.31k £29.63k £37.42k
Cyfanswm gwariant £4.86k £2.74k £9.15k £21.90k £46.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A