SALZBURG EASTER FESTIVAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support advancement of the education and appreciation of classical music within local communities and across the world, but particularly in regions where public sector support for the arts has been substantially reduced; and support talented musicians and orchestras/events currently struggling for public funding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Awstria
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2016: Cofrestrwyd
- SPRING MUSIC FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO BADINO | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
SALIM ABDOOL HAMID MOOLLAN | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
FRANCISCO GAUDIER FARGAS | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
MR MICHAEL BERGER-SANDHOFER | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.09k | £20.41k | £17.08k | £48.03k | £37.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.15k | £17.08k | £1.81k | £62.76k | £33.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 27 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 01 Mai 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 11 Gorffennaf 2021 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 11 Gorffennaf 2021 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 JAN 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF AESTHETIC EDUCATION AND THE CULTIVATION AND IMPROVEMENT OF PUBLIC TASTE IN MUSIC, OPERA OR THE OTHER ARTS AND THE DOING OF ALL SUCH THINGS AS ARE INCIDENTAL TO THE ATTAINMENT OF THESE OBJECTS, INCLUDING SPECIFICALLY THE SUPPORT OF ANY CHARITABLE ASSOCIATIONS IN ANY WAY CONNECTED WITH THE PURPOSES OF THE CHARITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Cliveden Place
London
SW1W 8HD
- Ffôn:
- 02079018947
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window