HOOKE COURT IN MALAWI

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity works in a rural area of northern Malawi supporting 9 primary schools in the Bandawe zone. Volunteers spend two weeks every summer working with children and teachers to help improve education. Trustees raise money to provide educational resources for all the schools on annual basis. trustees visit the area at regular intervals to check on progress and use of resources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Malawi
Llywodraethu
- 13 Mai 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN VIAN | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|
||||
christopher McConnell | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
PETER COOPER | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Gillian Felicity Brugge | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Marilyn Leah | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Daphne Belcher | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
RICHARD MCNEAL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
SARAH MCCONNELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
FIONA BOGGIS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
SUSANNA MCNEALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
CAROLINE Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.94k | £16.17k | £15.34k | £23.47k | £32.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.11k | £18.66k | £20.11k | £20.04k | £44.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED AS AMENDED ON 27 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: IMPROVING PRIMARY EDUCATION PRACTICE IN RURAL AREAS OF AFRICA PROVIDING CHILDREN IN THESE AREAS WITH OPPORTUNITIES TO ENGAGE IN LEARNING OPPORTUNITIES INSIDE AND OUTSIDE THE CLASSROOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hooke Court
Hooke
Beaminster
DT8 3NX
- Ffôn:
- 01308862260
- E-bost:
- sarah@hookecourt.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window