ymddiriedolwyr LLANDDEWI RHYDDERCH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 507715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINE LAVIS | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Kathryn Marsh | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Amanda Bass | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Samantha Tod | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Catherine Williams | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Brian Bass | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Nicholas Cragg | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
Dawn Davies | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
ELISABETH CRAGG | Ymddiriedolwr | 07 May 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.