Hanes ariannol BRAMSHALL AND LOXLEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 507718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.96k £10.55k £12.97k £9.16k £38.51k
Cyfanswm gwariant £7.95k £6.65k £15.26k £14.13k £26.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.20k £8.00k N/A N/A