Hanes ariannol RADCLIFFE GIRLS AND BOYS CLUB
Rhif yr elusen: 507732
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.52k | £25.93k | £17.96k | £33.52k | £24.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.22k | £22.28k | £18.24k | £13.74k | £9.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.00k | £6.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | £1.50k | £25.00k | £21.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.