BIDBOROUGH VILLAGE HALL - CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide the following community recreational, social, cultural and other events: These include Village School Nursery (currently running on 4 days a week), Mother and Toddler Group, Drama Society, Junior and Senior Badminton Club, WI, Rainbows, Brownies, Dog Training, Amateur Radio Club, Tai Chi. These meet on a daily/weekly basis. Also the hall is used for parties and other private events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 302683 VILLAGE HALL
- 01 Ebrill 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM PARSONS | Cadeirydd | 12 March 2016 |
|
|
||||
Barbara Ide | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Stephen Paul Hebditch | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dominic Francis Cole | Ymddiriedolwr | 27 August 2022 |
|
|
||||
Malcolm Smith | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Anne Priscilla Musker | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Graham Miller | Ymddiriedolwr | 11 July 2020 |
|
|
||||
Wendy Weavis | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
Mike Harris | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
Michael Lee | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
JUDY LIDDALL | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
Mark Weavis | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
DAVID WHEELER | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
QUENTIN STEVENS | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
AMANDA HARRIS | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
SARAH SMITH | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.58k | £22.90k | £29.18k | £28.79k | £32.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.38k | £13.73k | £36.06k | £36.54k | £30.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £8.00k | £2.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 01 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ESTABLISH AND RUN A VILLAGE HALL AND TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF BIDBOROUGH AND ITS IMMEDIATE VICINITY (?AREA OF BENEFIT?) WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Bidborough Ridge
Bidborough
TUNBRIDGE WELLS
TN4 0UP
- Ffôn:
- 01892514129
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window