ymddiriedolwyr BIDBOROUGH VILLAGE HALL - CIO
Rhif yr elusen: 1166337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM PARSONS | Cadeirydd | 12 March 2016 |
|
|
||||
Stephen Paul Hebditch | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dominic Francis Cole | Ymddiriedolwr | 27 August 2022 |
|
|
||||
Malcolm Smith | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Anne Priscilla Musker | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Graham Miller | Ymddiriedolwr | 11 July 2020 |
|
|
||||
Wendy Weavis | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
Mike Harris | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
Michael Lee | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
JUDY LIDDALL | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
Mark Weavis | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
DAVID WHEELER | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
QUENTIN STEVENS | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
AMANDA HARRIS | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
SARAH SMITH | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.