DEEP ROOTS TALL TREES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Deep Roots Tall Trees (DRTT) is a Corby-based arts organisation that aims to extend the relevance of music, singing and the arts to the widest possible local and regional audience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 26 Medi 2016: CIO registration
- DRTT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Goldsmith | Ymddiriedolwr | 06 January 2019 |
|
|
||||
Eddie James Arthey | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
DR John Gregory Mellor | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
BRIDGET MARGARET WATTS | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.82k | £57.18k | £48.08k | £80.10k | £82.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.12k | £41.27k | £85.46k | £94.47k | £83.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £1.81k | N/A | £1.58k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 22 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 22 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE ARTS AND CULTURE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROMOTING AND FACILITATING ACCESS TO AND PERFORMANCES OF MUSIC AND OTHER ART FORMS; AND 2. TO PROVIDE FOR THE RECREATION OF PEOPLE OF ALL AGES IN NORTHAMPTONSHIRE AND ELSEWHERE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROVIDING FACILITIES AND SERVICES TO THEM IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND 3. TO ADVANCE EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ARTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF NORTHAMPTONSHIRE AND ELSEWHERE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Deep Roots Tall Trees
53 High Street
Corby
NN17 1UU
- Ffôn:
- 07838160686
- E-bost:
- info@deeprootstalltrees.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window