Hanes ariannol THE MINACK THEATRE TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1166799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.11m | £1.22m | £2.19m | £2.41m | £2.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.97m | £1.52m | £1.78m | £2.28m | £2.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £261.72k | £86.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.83k | £319.99k | £104.28k | £22.77k | £15.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £120.76k | £42.33k | £71.00k | £73.82k | £68.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.93m | £854.92k | £2.02m | £2.23m | £2.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.33k | £3.89k | £137 | £7.90k | £75.67k | |
|
Incwm - Arall | £1.07k | £0 | £750 | £73.53k | £114.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.91m | £1.49m | £1.74m | £2.24m | £2.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.49k | £24.16k | £35.60k | £41.77k | £33.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.95k | £6.95k | £7.43k | £10.93k | £13.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.