VALE OF EVESHAM CHRISTIAN CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Objects of the Church are, for the public benefit:- 4.1. to advance the Christian faith primarily, but not exclusively, within the Vale of Evesham and the surrounding neighbourhood; 4.2. to assist and relieve persons who are in conditions of need, hardship or distress 4.3. to advance education and carry out other charitable purposes in the United Kingdom and/or other parts of the world
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 2016: CIO registration
- VECC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN ALASTAIR WILDERSPIN | Cadeirydd | 06 July 2016 |
|
|||||
Rev Neville James Green | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Nigel Boyce Martin deVine | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
MICHAEL STEPHEN HEWITT | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||
REVD JOHN ROBERT KING | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|||||
Diane Elizabeth Bennett MBE | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.56k | £70.56k | £56.84k | £64.50k | £104.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.53k | £54.53k | £38.59k | £37.68k | £81.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 06 Jul 2016
Gwrthrychau elusennol
4.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, WITHIN THE VALE OF EVESHAM AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; 4.2 TO ASSIST AND RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OR WHO ARE SICK OR IN POOR HEALTH; AND 4.3 TO ADVANCE EDUCATION AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD PROVIDING THAT THEY ARE NOT IN CONFLICT WITH 4.1
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
VALE OF EVESHAM CHRISTIAN CENTRE
BEWDLEY STREET
EVESHAM
WR11 4AD
- Ffôn:
- 01386335680
- E-bost:
- vofecc@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window