LONDON WALTHAMSTOW CHURCH OF THE NAZARENE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote the advancement of the Christian faith via the activities of the local church. We do this by means of services held in that church and outreach to the community. We operate from 50 Church Hill, Walthamstow, London E17 9RY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMINI BHANMATTEE PETERS | Cadeirydd | 21 February 2016 |
|
|
||||
Rev Dr Kenneth George Jeffery Baker | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
JOSEPHINE PATRICIA AKAR | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
MALCOLM VAUGHN | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
VALERIE VAUGHN | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
EVERSLEY PETERS | Ymddiriedolwr | 21 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.50k | £66.09k | £54.63k | £52.00k | £44.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.92k | £64.56k | £55.29k | £59.80k | £68.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 280 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 280 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 08 Ebrill 2024 | 253 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 08 Ebrill 2024 | 253 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Mawrth 2024 | 608 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 29 Mawrth 2024 | 608 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 25 Mawrth 2024 | 969 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 25 Mawrth 2024 | 969 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 03 Ebrill 2024 | 1343 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 03 Ebrill 2024 | 1343 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 19 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AS PART OF THE CHURCH OF THE NAZARENE INC AND THE DISTRICT PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN NORTHERN ENGLAND.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
86 MACDONALD ROAD
LONDON
E17 4AZ
- Ffôn:
- 07974210939
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
londonnazarene.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window