ASSOCIATION FOR PSYCHOSOCIAL STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote psychosocial thinking in order to better understand and intervene in contemporary problems. To this end we hold bi-annual conferences that are open to the public; we organise and promote lectures, workshops and seminars that are open to the public. Many are free of charge. In addition we are responsible for the production of The Journal of Psychosocial Studies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Hydref 2016: Cofrestrwyd
- APS (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jacob Johanssen | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Dr Candida Yates | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Dr Christopher Scanlon | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
Dr DAVID Wyn Jones PHD | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH FROST | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR LYNN FROGGETT PHD | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.07k | £5.48k | £6.06k | £3.81k | £8.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.12k | £6.74k | £6.73k | £5.30k | £6.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS"): (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE FIELD OF PSYCHOSOCIAL STUDIES AND TO PUBLISH RESULTS OF SUCH RESEARCH (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PSYCHOSOCIAL STUDIES ACROSS DIFFERENT DISCIPLINES AND EDUCATIONAL SECTORS (C) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL SEE FIT INCLUDING THE ADVANCEMENT OF PUBLIC HEALTH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 SEYMOUR ROAD
LONDON
N8 0BJ
- Ffôn:
- 02083416488
- E-bost:
- apsychosocialstudies@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window