Hanes ariannol FRIENDS OF ALL SAINTS CEVA PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1166370
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £6.68k £6.69k £3.70k £0 £0
Cyfanswm gwariant £2.79k £2.53k £5.33k £910 £7.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A