ymddiriedolwyr SWANSEA FESTIVAL OF MUSIC AND THE ARTS
Rhif yr elusen: 507765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldwyn Lloyd Pope | Cadeirydd | 14 February 2018 |
|
|
||||||
Arthur Michael Day | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||||
PHILIP LLEWELLYN HUNKIN | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|||||||
MARTYN SPENCER JENKINS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
STEPHANOS NICHOLAUS MASTORIS | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.