Hanes ariannol YORKSHIRE COAST FAMILIES

Rhif yr elusen: 1167417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 06/04/2020 06/04/2021 06/04/2022 06/04/2023 06/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.46k £1.21k £3.66k £2.71k £10.52k
Cyfanswm gwariant £3.73k £613 £5.49k £9.26k £10.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A