Ymddiriedolwyr YORKSHIRE COAST FAMILIES
Rhif yr elusen: 1167417

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUY MICHAEL BAUMANN | Cadeirydd | 12 September 2017 |
|
|
||||
Amanda Jayne Short | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|||||
Louise Baron | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Louise Bulman | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Kirsty Marie McFinnigan | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Sandra Wright | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Katy Agars | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Richard Oldale | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Nicola Winspear | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Hepworth | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Claire Garton | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.