PORTSKEWETT AND SUDBROOK PLAYING FIELDS AND RECREATION HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Letting of hall for community use
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Sir Fynyw
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Cochrane | Cadeirydd | 28 June 2021 |
|
|
||||
Hayley Wilsher | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Jamie Grannell | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Helen Steel | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Victoria Elliott | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Lisa Dymock | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Peter Nurcombe | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.56k | £12.76k | £8.77k | £11.34k | £18.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.44k | £9.71k | £5.64k | £10.66k | £21.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £162 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | £30 | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE AND TRUST DEED DATED 24 APRIL 1978 AS AMENDED BY ORDER 1 FEBRUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO HOLD IN TRUST FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE AND PLAYING FIELDS AND RECREATION GROUND FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE COMMUNITY OF PORTSKEWETT IN THE COUNTY OF GWENT AND THE NEIGHBOURHOOD THEIR VISITORS FRIENDS AND INVITEES WITHOUST DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES - GAMES OF FOOTBALL AND OTHER SPORTS, ATHLECTICS AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
COMMUNITY OF PORTSKEWETT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Manor Way
Portskewett
NP26 5TQ
- Ffôn:
- 01291420678
- E-bost:
- info_psrechall@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window