HARRYSHOLIDAYHANGOUT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
we help families with children who have had or got cancer by providing a free break away in our caravan in blackpool
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea melarkey | Ymddiriedolwr | 08 January 2017 |
|
|
||||
peter melarkey | Ymddiriedolwr | 08 January 2017 |
|
|
||||
JOSEPHINE MCCARTHY | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
DARREN GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 13 June 2014 |
|
|
||||
CAROL BROWN | Ymddiriedolwr | 13 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.40k | £477 | £4.24k | £225 | £258 | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.25k | £7.73k | £1.22k | £5.00k | £11 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 21 Chwefror 2025 | 327 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 21 Chwefror 2025 | 327 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 03 Ebrill 2024 | 369 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 03 Ebrill 2024 | 369 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 03 Ebrill 2023 | 368 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 03 Ebrill 2023 | 368 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 22 Ebrill 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 22 Ebrill 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 13 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE:- THE RELIEF OF SICKNESS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY OFFERING TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE TO THE AGE OF 19 YEARS WHO ARE DIAGNOSED WITH, OR RECOVERING FROM, OR CONVALESCING FROM CANCER TREATMENT, THEIR FAMILIES AND CARERS, RESPITE HOLIDAYS TO ASSIST AND AID THEIR RECOVERY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
162 Longford Road West
STOCKPORT
Cheshire
SK5 6HY
- Ffôn:
- 01612211516
- E-bost:
- HARRYSHOLIDAYHANGOUT@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window