NORTHUMBRIA BLOOD BIKES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Out of hours courier service to local NHS trusts provided by volunteers free of charge
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
220 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darlington
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 509219 THE LEAGUE OF FRIENDS OF FREEMAN HOSPITAL
- 22 Ebrill 2016: CIO registration
- NBB (Enw gwaith)
- NORTHUMBRIA BLOODBIKES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Curran | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Simon Whitmore | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Christopher Mann | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Lee Smith | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Maria Burnett | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Michael Redpath | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Jason Cooper | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
SEAN STOREY | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
KIRSTY LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £164.61k | £123.62k | £134.09k | £134.09k | £172.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.82k | £141.43k | £150.85k | £150.85k | £161.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 22 Apr 2016 as amended on 28 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
To advance health and save lives, primarily in Northumberland, Newcastle, Gateshead, South Tyneside, North Tyneside and Co Durham & Darlington, by providing a volunteer courier service ancillary to transport provided by the statutory authorities for the transfer of blood, blood products and other medical resources between hospitals and medical facilities
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Northumbria Blood Bikes
Northumbria House
Abbey Road
Pity Me
Durham
DH1 5FJ
- Ffôn:
- 0191 364 3113
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window