ymddiriedolwyr THE GREY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 507801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR REGGY SHEFFIELD BE DL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Martin Philip Wiltshire | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
Dr Susan Nicola Mitchell | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Rhona Earl McMeekin | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Rev Steven Whiting | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
LESLEY KIM PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|
||||
TRICIA ALLISON | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.