THE GALLAGHER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Gallagher Trust funds and manages a Community Based Living Programme with the Ubumwe Community Centre in Rwanda to provides homes, full time care, love, education, recreation,sport, skills training and medical support to vulnerable and orphaned young people with mental and physical disabiliites who were abandoned when The Noel Orphanage where they were living closed in December 2014.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Rwanda
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2016: CIO registration
- TGT (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARON GALLAGHER | Cadeirydd | 05 April 2016 |
|
|
||||
STEVEN DENNIS GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
Professor PANAYOTIS VOSTANIS | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.37k | £89.77k | £17.69k | £4.49k | £1.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.00k | £101.15k | £59.40k | £7.41k | £1.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 02 Ebrill 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 02 Ebrill 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2019 | 17 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mai 2019
(Mae'r cyfrifon |
17 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND OTHERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND PHYSICAL AND / OR MENTAL DISABILITIES PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN RWANDA BY PROVISION OF HOUSING, FULL TIME CARERS, FOOD, CLOTHING AND MEDICAL SUPPORT. IN ADDITION, TO SUPPORT UBUMWE COMMUNITY CENTRE TO PROVIDE DAILY RECREATIONAL ACTIVITIES, SKILLS TRAINING AND SPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LAVENDER HOUSE
MELTON LANE
SUTTON BONINGTON
LE12 5RQ
- Ffôn:
- 07966180882
- E-bost:
- info@thegallaghertrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window