NOT HOME ALONE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the needs of people over 65 who live on their own and do not have any family in the area by organising social events that will help them have a happier life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 09 Awst 2016: CIO registration
- NHA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINA LUCINDA STOBART | Cadeirydd | 05 April 2016 |
|
|
||||
MISS CATHY MOLLOY | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
WENDY LILIAN KROGH NIELSEN | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.50k | £10.73k | £3.29k | £1.13k | £10.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.12k | £14.92k | £4.49k | £11.31k | £8.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 01 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 13 Medi 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 13 Medi 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 09 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE OVER 65 WHO LIVE ON THEIR OWN AND DO NOT HAVE ANY FAMILY IN THE AREA BY ORGANISING SOCIAL EVENTS THAT WILL HELP THEM ENJOY A HAPPIER LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 Wentworth Road
GRIMSBY
DN34 4AR
- Ffôn:
- 07702528612
- E-bost:
- nothomealone@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window