Hanes ariannol ISRAEL PHILHARMONIC ORCHESTRA FOUNDATION UK
Rhif yr elusen: 1168735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.33k | £125.80k | £223.07k | £482.67k | £374.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £286.16k | £153.69k | £200.75k | £164.27k | £622.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.