THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BASILDON,ST MARTIN OF TOURS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St. Martin of Tours PCC has the responsibility of co-operating with the incumbent to promote in the ecclesiastical parish, the whole mission of the church: pastoral, evangelistic, social and ecumenical. It also has maintenance responsibilities for St. Martin's Church and Churchyard, Church Hall, Pastoral Centre and Basildon Bell Tower.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2016: Previously excepted registration
- ST MARTINS'S PCC,BASILDON (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Brampton | Cadeirydd | 22 May 2022 |
|
|
||||
SYLVIA ETHEL FISHER | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Joshuva Job | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
John Schofield | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ancelin Thankamony | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Anne Samuel | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
TRACY WHITT | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Daphne Julia Plant | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Elkin Neblett | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Peter Reid | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Brian Fry | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Dr MICHAEL ROBIN LOWE | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
LORI MCGREEVY | Ymddiriedolwr | 12 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.49k | £61.08k | £80.30k | £83.13k | £90.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.54k | £58.09k | £61.08k | £86.86k | £79.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Ebrill 2022 | 176 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Ebrill 2022 | 176 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2021 | 365 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2021 | 365 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WEST HOUSE
GOLDSMITHS
SOUTH HILL
LANGDON HILLS
BASILDON
SS16 6JB
- Ffôn:
- 01268414355
- E-bost:
- stmbas01@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window