GILLINGHAM YOUTH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gillingham Youth Foundation enables the continued function of the Youth & Community buildings to provide a regular place for local youth and community groups, clubs and other charitable organisations to meet on a regular basis, without prejudice or discrimination on the grounds of gender, race, colour, ethnic or national origin, sexuality, disability, religious or political belief.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
Llywodraethu
- 02 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Walsh | Cadeirydd | 10 August 2016 |
|
|
||||
Alan Waistell | Ymddiriedolwr | 17 August 2016 |
|
|
||||
BELINDA RIDOUT | Ymddiriedolwr | 10 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.29k | £24.10k | £33.15k | £34.12k | £27.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.64k | £23.31k | £28.87k | £30.75k | £30.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £383 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.24k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 02 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF GILLINGHAM DORSET AND ITS HINTERLAND AND IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THE LODBOURNE AND TOWN WARDS (THE “AREA OF BENEFIT”) WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. 2. TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL, AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF : (A) ADVANCING THEM IN LIFE AND HELPING THEM BY DEVELOPING THEIR LIFE SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AN INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION, INCLUDING: · COMMUNITY EDUCATION; · PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE; · TRAINING (INCLUDING VOCATIONAL TRAINING) AND LIFE-LONG LEARNING; · RESEARCH AND ADDING TO COLLECTIVE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF SPECIFIC AREAS OF STUDY AND EXPERTISE; · THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL CAPABILITIES, COMPETENCES, SKILLS AND UNDERSTANDING; (C) RELIEVING UNEMPLOYMENT THROUGH WORKING WITH PARTNERS, ANSBURY (REGISTERED CHARITY NUMBER 1160444) AND THE LOCAL JOB CLUBS TO GIVE ADVICE AND SUPPORT; (D) PREVENTING THEM FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED DUE TO FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES ALL WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 3. TO RELIEVE THE NEEDS OF YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES LIVING IN THE AREA OF BENEFIT BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gillingham Youth & Community Centre
Cemetery Road
GILLINGHAM
SP8 4AZ
- Ffôn:
- 07496413114
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window