ymddiriedolwyr HERTS FOR REFUGEES
Rhif yr elusen: 1167716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Elaine Billington | Cadeirydd | 04 October 2019 |
|
|
||||
Kayleigh Thorpe | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Felicity Pike | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|||||
Salma Khanum | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Mark Anthony Lampert | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Helen Furse | Ymddiriedolwr | 29 October 2017 |
|
|
||||
Angus Clark | Ymddiriedolwr | 14 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.