WATCH (WOMEN AND THE CHURCH)

Rhif yr elusen: 1171267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

In furtherance of its objects the Charity organises events and meetings alongside the meetings of the General Synod of the Church of England and on other occasions, responds to issues raised by members and others, and publishes articles, reports and analysis with a particular focus on the role of women at all levels in the church. We also participate in consultations and working groups.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £25,166
Cyfanswm gwariant: £32,859

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Ionawr 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Martine Amelia Oborne Cadeirydd 08 October 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL SUTTON COURT
Derbyniwyd: Ar amser
HOUNSLOW WELCARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTCHURCH FELTHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Georgia Anne Ashwell Ymddiriedolwr 12 October 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WATERLOO
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Susan Hammersley Ymddiriedolwr 12 October 2024
Dim ar gofnod
Rev Kristin Lynn Breuss Vice Chair Ymddiriedolwr 12 October 2024
Dim ar gofnod
Rev Canon Jennifer Thomas Vice Chair Ymddiriedolwr 12 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Catharine Alison Rhodes Ymddiriedolwr 12 October 2024
Dim ar gofnod
Canon Elizabeth Lawes Taylor Ymddiriedolwr 12 October 2024
Dim ar gofnod
Rev Dr Mary Kells Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Rev Naomi Jane Nixon Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Rev Yvonne Clarke Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Frances Anne Peggy Jackson Ymddiriedolwr 04 November 2023
THE FORDINGBRIDGE MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Dr Michael John Firbank Ymddiriedolwr 04 November 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE AND ST MARY, CHURCH GRESLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Helen King Ymddiriedolwr 08 October 2022
WESTCOTT HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
TOGETHER FOR THE CHURCH OF ENGLAND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jane Oldham Ymddiriedolwr 08 October 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.62k £20.02k £20.34k £19.80k £25.17k
Cyfanswm gwariant £20.46k £16.53k £22.24k £31.06k £32.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 29 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 29 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 18 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 18 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 17 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 17 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14 Ashford Close
FORDINGBRIDGE
Hampshire
SP6 1DH
Ffôn:
07853302841