Ymddiriedolwyr CITY OF DERBY UNIT 103 OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 507852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Carl Hurst Cadeirydd 01 November 2018
Dim ar gofnod
Destine Lunn Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Christopher Jackson Ymddiriedolwr 10 January 2024
Dim ar gofnod
David Kenworthy Ymddiriedolwr 28 January 2023
Dim ar gofnod
Nicola Johnson Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Marine Society and Sea Cadets Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod