Hanes ariannol EREWASH VALLEY GYMNASTICS CLUB LTD

Rhif yr elusen: 1168497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £542.18k £487.56k £507.69k £600.19k £633.58k
Cyfanswm gwariant £526.08k £490.29k £572.75k £666.05k £691.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £110.64k £85.64k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £37.26k N/A £1.44k £3.33k £3.90k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £37.64k N/A £12.28k £49.98k £65.08k
Incwm - Weithgareddau elusennol £433.53k N/A £310.67k £513.70k £527.64k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £51 N/A £0 £7 £161
Incwm - Arall £33.70k N/A £183.30k £33.17k £36.80k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £512.41k N/A £571.87k £518.25k £556.14k
Gwariant - Ar godi arian £13.67k N/A £884 £5.97k £9.11k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £2.41k £2.50k £3.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £141.84k £125.76k