Hanes ariannol MASTER PARK PAVILION CHARITY

Rhif yr elusen: 1169040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50 £2.53k £94.59k £30.62k £654.85k
Cyfanswm gwariant £4.96k £7.30k £58.15k £50.74k £2.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £90.00k £5.36k £529.27k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £654.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £310
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £2.71k