EUROPEAN SOCIETY OF PREVENTIVE MEDICINE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve sickness and to promote and protect good health through research, education and awareness of the prevention and treatment of chronic diseases with a focus on cardiovascular diseases, cancer, diabetes and obesity to help reduce the burden of these diseases in the UK, Europe and across the globe.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- Awstria
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Israel
- Monaco
- Sbaen
- Sweden
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Almaen
- Y Swistir
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2016: CIO registration
- ESPREVMED (Enw blaenorol)
- INTERNATIONAL SOCIETY FOR P4 MEDICINE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MICHAEL SAGNER | Cadeirydd | 19 May 2016 |
|
|
||||
Dr Richard Siow | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 01 Awst 2024 | 182 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 01 Awst 2024 | 182 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 09 Mai 2023 | 97 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 09 Mai 2023 | 97 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 30 Ionawr 2023 | 363 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 30 Ionawr 2023 | 363 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 12 Ebrill 2021 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 12 Ebrill 2021 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 29 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH THROUGH RESEARCH, EDUCATION AND AWARENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF CHRONIC DISEASES WITH A FOCUS ON CARDIOVASCULAR DISEASES, CANCER, DIABETES AND OBESITY TO HELP REDUCE THE BURDEN OF THESE DISEASES IN EUROPE AND ACROSS THE GLOBE. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37A South Parade
OXFORD
OX2 7JN
- Ffôn:
- 0788548982
- E-bost:
- office@espm.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window