Hanes ariannol BEDAZZLE

Rhif yr elusen: 1166683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 06/04/2020 06/04/2021 06/04/2022 06/04/2023 06/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.25k £50.13k £45.96k £74.29k £52.67k
Cyfanswm gwariant £49.87k £39.31k £55.63k £73.59k £55.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £8.50k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A