ymddiriedolwyr SHIRLEY AND DISTRICT UNIT NO 481 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 507868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON MARLAND | Cadeirydd | 22 June 2011 |
|
|
||||
BARBARA DOVASTON | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Mandy Harrison | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Christopher John Beresford Hughes | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Anne Hart | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
NEIL DOUGLAS MERCHANT | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
Ian Andrew Langston | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
Ken McNally | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.