THE OLD TALBOT HOUSE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Talbot House Association is responsible for maintaining Talbot Houses' independence and ensuring it remains an inspirational centre of peace and reconciliation providing physical, mental and spiritual refreshment for all visitors. It does so in perpetual memory of its role as a club for 'Every man' during the Great War.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Gwlad Belg
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2016: CIO registration
- THE TALBOT HOUSE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbert Chalk | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Colin Kerr | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||
Howard Benge | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
IAN HUSSEIN | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
JAN JEROME CORNELIUS LOUAGIE | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
WILLIAM REN AGNES CORNEEL DE VLOO | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
LOUISA ESME EVANS | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Rev PAUL STEPHEN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.56k | £19.14k | £10.36k | £7.39k | £6.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.85k | £13.89k | £7.87k | £5.47k | £4.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Dec 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION, CONSERVATION AND IMPROVEMENT OF TALBOT HOUSE AND THE CHAPEL AT POPERINGE, BELGIUM FOR THE PUBLIC BENEFIT. TO ADVANCE EDUCATION IN THE RELIGIOUS, HUMANITARIAN, HISTORICAL AND ARCHITECTURAL SIGNIFICANCE OF TALBOT HOUSE AND THE CHAPEL AT POPERINGE, BELGIUM, IN PARTICULAR BY THE SUPPORT AND MAINTENANCE OF THE MUSEUM. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY PROMOTING THE USE OF TALBOT HOUSE AND THE CHAPEL AT POPERINGE, BELGIUM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ORCHARD HOUSE
HOLCOMBE HILL
HOLCOMBE
RADSTOCK
BA3 5DJ
- Ffôn:
- 02073210246
- E-bost:
- paul1871arl@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window