PRIZE FUNDS ADMINISTERED ICW GWENDRAETH VALLEY COMPREHENSIVE SCHOOL

Rhif yr elusen: 507871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide an annual award to a student that has made an outstanding contribution to the life of the school, academically or otherwise.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £65
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sir Gaerfyrddin

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Ionawr 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GME EVANS PRIZE (Enw gwaith)
  • GWENDRAETH COMPREHENSIVE PTA PRIZE (Enw gwaith)
  • HUW JONES MEMORIAL PRIZE (Enw gwaith)
  • WYNFORD DAVIES LATIN PRIZE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL Ymddiriedolwr 25 March 2022
GWOBR NORAH A BRYNIOG HOWELLS
Derbyniwyd: Ar amser
THE GIFT OF NORAH AND BRYNIOG HOWELLS
Derbyniwyd: Ar amser
PRIZE FUNDS ICW LLANDEILO COUNTY SECONDARY SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
DR BETTY V JONES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SARAH TEGFAN DAVIES SCHOLARSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
YSGUBORSTONE, BRYNTEG PENTREMEURIG ROAD CARMARTHEN - OPEN SPACE
Derbyniwyd: Ar amser
RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE GWEN SLUMAN MORGAN PRIZE
Derbyniwyd: Ar amser
T. BRYAN DAVIES EDUCATION TRUST AWARD
Derbyniwyd: Ar amser
BRYNAMMAN SWIMMING BATH AND RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE CLAIRE WILLIAMS PRIZE
Derbyniwyd: Ar amser
PUBLIC RECREATION GROUND, TYCROES
Derbyniwyd: Ar amser
PRIZES CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS DAVIES PENFFORDD PRIZE
Derbyniwyd: Ar amser
MAES-YR-YRFA COMPREHENSIVE SCHOOL CROSS HANDS CARNIVAL AWARD
Derbyniwyd: Ar amser
GWOBR GOFFA MRS BETI HUGHES
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITIES ADMINISTERED IN CONNEXION WITH WHITLAND GRAMMAR SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
ARBOUR STEPHENS ORATION
Derbyniwyd: Ar amser
TRIMSARAN RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
IWAN M REES Ymddiriedolwr 01 February 2013
THE GIFT OF NORAH AND BRYNIOG HOWELLS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7 £2 £1 £25 £65
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 05 Chwefror 2024 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 15 MARCH 1983
Gwrthrychau elusennol
PROVISION IN EACH SCHOOL YEAR OF BOOKS TO BE PLACED IN THE SCHOOL LIBRARY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 23 Ionawr 1984 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HEAD OF FINANCIAL SERVICES
CORPORATE SERVICES DEPARTMENT
CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL
COUNTY HALL
CARMARTHEN
SA31 1JP
Ffôn:
01267234567
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael