THE LIGHTHOUSE FAMILY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A CHURCH SERVING THE LYTCHETT MATRAVERS AREA, WITH SERVICES OF CHRISTIAN WORSHIP FOR ALL AGES AND CLUBS FOR CHILDREN AND YOUTH. PARENTING AND MARRIAGE COURSES ARE OFFERED AND HELP IS GIVEN TO NEEDY PEOPLE IN THE LOCAL AND SURROUNDING AREAS. WORK WITH CHURCHES IN JAPAN IS SUPPORTED ON A REGULAR BASIS, AS IS WORK AMONGST PEOPLE IN UGANDA. OVERSEAS RELIEF NEEDS ARE SUPPORTED AS AND WHEN REQUIRED.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Japan
- Philipinas
- Uganda
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1071370 THE LIGHTHOUSE (LYTCHETT MATRAVERS) TRUST
- 08 Gorffennaf 2016: CIO registration
- THE LIGHTHOUSE (LYTCHETT MATRAVERS) (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Burton | Cadeirydd | 27 November 2018 |
|
|
||||
Susan Mary Bessant | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Peter Martin Weir | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Benjamin Paul Harden | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
||||
PHILIP EDWARD READ | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
||||
IAN LAWRENCE BURTON | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £412.51k | £226.23k | £546.54k | £208.38k | £257.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £235.67k | £264.31k | £308.32k | £197.55k | £179.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £519.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £4.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £22.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £278.47k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £228.11k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £80.21k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.86k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Jul 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN DORSET AND SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT D22
ADMIRALTY PARK
STATION ROAD
HOLTON HEATH
POOLE
BH16 6HX
- Ffôn:
- 01202628965
- E-bost:
- admin@thelighthouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window