NIGHTLIFE OUTREACH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) To advance any social or charitable purpose or purposes; which will promote the regeneration for the public benefit, of areas of social and economic deprivation. 2) The preservation and protection of the LGBT and BAME communities who are affected by addiction, mental health or social exclusion by providing education, support and training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
48 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 09 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY OLIVIA JANE RHODEN | Cadeirydd | 01 July 2017 |
|
|
||||
Stephan Sean Vincent Wendell Turner | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Charnay Mckellar Mason | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Michael Marcus | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
Stefan Rhyce Lawrence | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.51k | £140.16k | £134.50k | £204.75k | £334.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.49k | £103.51k | £113.46k | £184.13k | £312.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £34.75k | £29.64k | £4.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 13 Tachwedd 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 13 Tachwedd 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 07 Mawrth 2022 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | 07 Mawrth 2022 | 126 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 08 Mehefin 2021 | 219 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | 08 Mehefin 2021 | 219 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD MENTAL HEALTH OF ANYONE WHO ACCESSES THE LGBT NIGHT TIME ECONOMY (LGBT NTE) WHO ARE EITHER TAKING DRUGS REGULARLY, ADDICTED TO DRUGS OR ALCOHOL AND WHO HAVE SUBSEQUENT MENTAL HEALTH ISSUES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: · THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION AND EDUCATION TO USERS OF THE LGBT NTE SO THEY ARE BETTER EQUIPPED TO AVOID A LIFE BLIGHTED BY ADDICTION · CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON SUBSTANCE ABUSE AND ITS SUBSEQUENT EFFECT ON MENTAL HEALTH AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24-32 Princip Street
BIRMINGHAM
B4 6LE
- Ffôn:
- 01217535311
- E-bost:
- info@nightlifeoutreach.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window