Hanes ariannol PRESTWICH HEBREW CONGREGATION

Rhif yr elusen: 1169075
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 28 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £384.68k £306.48k £531.33k £439.58k £347.46k
Cyfanswm gwariant £402.80k £350.87k £518.50k £459.97k £432.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.56k £4.61k £8.75k £5.09k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £41.65k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £114.53k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £331.45k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £43.70k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £396.02k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £34.00k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £3.00k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £88.48k N/A N/A