ANDREW'S HEDGEHOG HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Volunteer and fund raiser to support the taking in and caring for injured and sick hedgehogs. Most of the hedgehogs coming in are from an area some thirty mile radius from our post code DN15 0DB..
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronica Tett | Cadeirydd | 10 January 2020 |
|
|
||||
Ian Francis Williams | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Liam Joseph Parsons | Ymddiriedolwr | 14 February 2021 |
|
|
||||
Rebecca Ducker | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
DEBORAH DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.36k | £30.16k | £31.50k | £27.36k | £32.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.70k | £26.23k | £32.01k | £27.72k | £25.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Tachwedd 2020 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Tachwedd 2020 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 19 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: A) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO FURTHER THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF THE HEDGEHOG SPECIES IN LINCOLNSHIRE. B) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF HEDGEHOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY PROVIDING A RESCUE, CARE AND REHABILITATION SERVICE FOR SICK, INJURED, OR ORPHANED HEDGEHOGS WITH THE AIM OF RELEASING SUCH HEDGEHOGS BACK INTO THE WILD WHEREVER POSSIBLE. C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF HEDGEHOGS AND IN THE CARE, METHODS OF TREATMENT, CONSERVATION AND HABITAT OF HEDGEHOGS. D) RESEARCH INTO ESTABLISHING A CAPTIVE BREEDING PROGRAMME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rowlands
Lodge Farm
Clapp Gate
Appleby
Scunthorpe
DN15 0DB
- Ffôn:
- 01724872726
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window