ymddiriedolwyr BLUE MAGPIE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1169082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS ANANTHAN BSC | Cadeirydd | 08 September 2016 |
|
|
||||
Ryan Renford Simon | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Dr Himashi Kavindya Nawimana | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Kirstie Anne Gossage | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Win Myat Htet | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Sui Lin Tan | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Aparajita Singh | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Bincy Babu | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.