NORRIE DISEASE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Reference no: 061000035663 The activities of the CIO are to relieve the needs of those affected by Norrie disease by promoting greater understanding of the causes, symptoms and treatment of Norrie disease in all its forms including by the promotion of research and sharing and disseminating of results of such research for the benefit of the general public; raising public awareness of the symptoms
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENDY JOAN HORROBIN | Cadeirydd | 24 January 2017 |
|
|
||||
Anthony Reyers | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Kelly Robinson | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
THERESA PEACOCK | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
KELLY LOUISE LEGGETT | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.78k | £62.80k | £71.30k | £47.57k | £30.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.13k | £66.62k | £1.82k | £28.44k | £5.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Jan 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO RELIEVE THE NEEDS OF THOSE AFFECTED BY NORRIE DISEASE, THEIR FAMILIES, FRIENDS AND CARERS BY:- 1. PROMOTING GREATER UNDERSTANDING OF THE CAUSES, SYMPTOMS AND TREATMENT OF NORRIE DISEASE IN ALL ITS FORMS INCLUDING BY THE PROMOTION OF RESEARCH AND SHARING AND DISSEMINATING OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC; 2. RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE SYMPTOMS, NEEDS AND RELATED MEDICAL CONDITIONS OF THOSE LIVING WITH NORRIE DISEASE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Norrie Disease Foundation
PO Box 12476
COLCHESTER
CO1 9RB
- Ffôn:
- 01487898323
- E-bost:
- ENQUIRIES@NORRIEDISEASE.ORG.UK
- Gwefan:
-
WWW.NORRIEDISEASE.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window