THE MUMMUM FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The MumMum Foundation engages with numerous communities who have been affected by cancer: founded by a family who have witnessed first hand the struggle cancer creates. The MumMum Foundation' primary objective is to help put smiles on the faces of those who need them most. Funds raised go towards a meal out with loved ones, a trip to the theatre, a day out, a weekend away, that much needed holiday
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Bexley
- Bromley
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY MICHAEL VALENTINE-FULLER | Cadeirydd | 20 April 2016 |
|
|
||||
KIRSTY NICOLE VALENTINE-FULLER | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2020 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.09k | £1.18k | £5.23k | £1.15k | £1.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.50k | £216 | £441 | £1.78k | £2.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2023 | 12 Chwefror 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2023 | 12 Chwefror 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 20 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: (1) TO RELIEVE THOSE PERSONS SUFFERING FROM CANCER, AND TO SUPPORT THOSE PERSONS AND THEIR FAMILIES BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE AND SUPPORT. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC CONCERNING CANCER.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE MUMMUM FOUNDATION
C/O VALENTINE & TURNER
262 HIGH STREET
ORPINGTON
BROMLEY
BR6 0NB
- Ffôn:
- 01689798448
- E-bost:
- info@themummumfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window