SADDLEWORTH VILLAGE GAMES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote for the benefit of the inhabitants of Saddleworth and the Surrounding area the provision of activities for recreation or other leisure time occupation for the public at large in the interests of social welfare and with the object of improving the condition of life of the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
110 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Oldham
Llywodraethu
- 05 Mai 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Hewitt | Cadeirydd | 16 May 2023 |
|
|
||||
Scott Longley | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Vikeshkumar Mistry | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Rebecca Taylor | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Gavin Wheeldon | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||
ADRIAN GREEN | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.09k | £1.85k | £5.13k | £21.98k | £15.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.90k | £393 | £8.49k | £16.27k | £19.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 May 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SADDLEWORTH AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF ACTIVITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
317 Huddersfield Road
Diggle
OLDHAM
OL3 5PJ
- Ffôn:
- 07577415550
- E-bost:
- svogames@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window